Deputetë të cilëve u ka pushuar mandati më herët
1. Lubço Georgievski VMRO-DPMNE
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 30.11.1998)
2. Nikolla Klusev VMRO-DPMNE
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 30.11.1998)
3. Dosta Dimovska VMRO-DPMNE
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 30.11.1998)
4. Boris Stojmenov VMRO-DPMNE
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 30.11.1998)
5. Dimitar Dimitrov VMRO-DPMNE
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 30.11.1998)
6. Gjorgji Naumov VMRO-DPMNE
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 30.11.1998)
7. Martin Trenevski VMRO-DPMNE
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 30.11.1998)
8. Stojan Bogdanov VMRO-DPMNE
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 30.11.1998)
9. Vasil Topurkovski AD
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 2.12.1998)
10. Radmilla Kiprijanova- Radovanoviq AD
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 30.11.1998)
11. Goran Rafajllovski VMRO-DPMNE
pushimi i mandatit-funksionit (15.01.1999) – (seanca e 97, 18.12.2001)
12. Luben Paunovski VMRO-DPMNE
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 10.01.2000)
13. Aliriza Lloga PDPSH-PDP
pushimi i mandatit (deri më 18.12.2000)
13. Gjorgji Kotevski VMRO-DPMNE
pushimi i mandatit (deri më 26.11.2001)
14. Filip Petrovski VMRO-DPMNE
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 18.12.2001) / diplomaci
15. Hisni Shaqiri PDPSH-PDP
Pushimi i mandatit-heqje e mandatit (seanca e 86, 16.11.2001 )
16. Ilinka Mitreva LSDM
Pushimi i mandatit-funksionit (deri më 13.05.2001)
17. Ilija Filipovski LSDM
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 13.05.2001)
18. Nano Ruzhin LSDM
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 13.05.2001)-seanca e 76 30.05.2001 /diplomaci
19. Iljaz Sabriu
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 28.06.2001)/diplomaci
20. Tomisllav Stojanovski VMRO-DPMNE
pushimi i mandatit-funksionit (deri më 18.07.2002)
21. Kirill Andonovski VMRO-DPMNE
pushimi i mandatit (deri më 18.07.2002)